Auskünfte zu Corinne Goetschel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Corinne Goetschel
Publikationsnummer: HR02-1004552890, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Miller's Studio, in Zürich, CHE-103.687.741, Stiftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2016, Publ. 3229625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coumans, Guy, belgischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ellenberger, Barbara, von Landiswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lerch, Daniel, von Wynigen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goetschel, Corinne, von Binningen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer Schulthess, Andrea, von Stetten (AG), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiess, Andreas, von Herisau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3691922, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Seymar GmbH, in Zürich, CH-020.4.024.316-3, Dienstleistungen im Bereich der Organisation und Durchführung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2005, S. 25, Publ. 2641430).
Statutenänderung:
31.10.2006.
Domizil neu:
Stationsstrasse 17, 8003 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goetschel, Corinne, von Binningen, in Binningen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gitermann, Markus, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Publikationsnummer: 2641430, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Seymar GmbH, in Zürich, CH-020.4.024.316-3, Dienstleistungen im Bereich der Organisation und Durchführung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2004, S. 21, Publ. 2168696).
Statutenänderung:
10.12.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garcia, Nadezda, von Niederdorf, in Allschwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gitermann, Markus, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--];
Goetschel, Corinne, von Binningen, in Binningen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--].